منتديات جواهر ستار التعليمية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى

مع تحيات الإدارة



أهلا وسهلا بك إلى منتديات جواهر ستار التعليمية.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالرئيسية  موقع دراسة الراموقع دراسة الرا  س .و .جس .و .ج  التسجيلالتسجيل  دخول  


!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك حوليات البكالوريا المواضيع و التصحيحات 2014
شارك اصدقائك شارك اصدقائك ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES PREPARATION BAC 2015
شارك اصدقائك شارك اصدقائك ركن تحضير مادة العلوم الطبيعية مع الاستاذ العم بربار 2015
شارك اصدقائك شارك اصدقائك موضوع العلوم الفيزيائية بكالوريا 2012 شعبتي رياضيات و تقني رياضي
شارك اصدقائك شارك اصدقائك التصحيح النموذجي لموضوع العلوم الفيزيائية بكالوريا 2012 ر + ت ر
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شهادة البكالوريا 2012 المواضيع و التصحيحات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك التصحيح النموذجي لموضوع اللغة العربية بكالوريا 2012 الشعب العلمية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك موضوع اللغة العربية بكالوريا 2012 للشعب العلمية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 اختبار في مادة اللغة العربية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2000 اختبارفي مادة اللغة العربي
اليوم في 21:28:07
اليوم في 21:27:19
اليوم في 21:26:52
اليوم في 21:24:57
اليوم في 21:24:45
اليوم في 21:23:16
اليوم في 21:20:26
اليوم في 21:19:50
اليوم في 21:17:33
اليوم في 21:17:15
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!



منتديات جواهر ستار التعليمية :: قسم السنة الرابعة متوسط شهادة المتوسط BEM 2017 :: جميع البحوت والطلبات لمستوي الرابعة متوسط

إرسال موضوع جديدإرسال مساهمة في موضوع
شاطر

الإثنين 21 أبريل - 17:45:10
المشاركة رقم:
Admin
Admin

avatar

إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 15411
تاريخ التسجيل : 16/06/2009
http://www.berberjawahir.com/
مُساهمةموضوع: طرق لحساب المسائل الحسابية


طرق لحساب المسائل الحسابية


طرق لحساب المسائل الحسابية

1*اول طريقة كالتالي
1\ مثلا
21*13طريقة الحل:1-نأخذ رقم 2 ونرسمه مثل الأتي




2-نأخذ الرقم واحد ونرسمه كما في الشكل



ألان اكتمل الرقم الأول 21
2_نبداء بالرقم الثاني 13:

مرسم كما الطريقة الأولى بخط عمودي
كما في الشكل رقم 1 على اليسار والرقم 3 نرسمه على اليمين:



الخطوة الثالثة
3_نبدأ بعد نقط التقاطع كالتالي



إذا ظهر الناتج لدينا 273

21*13=273



نأخذ مثال بمنزلة الآلاف

123*321

نأخذ أول عدد ونرسمه 123



ثم نأخذ الرقم الثاني 321ونرسمة كالتالي



ثم نبدأ بعد نقط التقاطع كالتالي



إذا يصبح الناتج 39483بحيث الرقم تسعه انتجناه من إضافة الرقم 1على الرقم أللذي أمامه 8
123*321=39483

الطريقة الثانية:ومن الطرق لحساب جدول الضرب
مثلا
حساب جدول الضرب للعدد 8
أولا :بنداء بكتابة الرقم 8 بأول وأخر عدد ثم بنداء بالعدد التنازلي من ثاني عدد كما في الصورة الموضحة



ثم نبدا بإضافة الرقم +2 من الرقم مقابل الأخير إلى الرقم ماقبل الثاني كما في الصورة



الطريقة الثالثة لعملية الضرب كالتالي
هناك قاعدة في ضرب أي عدد زوجي في 5 مثال : 2622×5 =13110وهناك طريقة أسهل بكثير ، عند الضرب في عشرة نضيف صفر فقط ولكن الخمسة نصف العشرة فنطبق طريقة مشابهة نقسم العدد المراد ضربه في خمسة على 2 ثم نضيف صفر في يمين العدد مثال 2622×5=2622÷2 =1311+نضع صفر يمين العدد =13110،

الطريقة الرابعة لعمليات الضرب
هناك طريقة في ضرب أي عدد فردي في الرقم 5 مثال:1115×5=5575، وهناك طريقة سهلة لفعل ذلك أولاً نقسم العدد الذي نريد ضربه في خمسه على 2 وطريقة تقسيمه أيضا سهله 1115أولانقسم الواحد التي في خانة الآلاف والتي قيمتها 1000يعني نقسم الألف على الاثنين =500 ، ثم نقسم الواحد الذي في خانة المئات والتي قيمته 100نقسم المئة على 2 =50 ، ثم نقسم الباقي والذي هو 15 طبعا معروف إنو 14 ÷2 =7 +الواحد الباقي ÷2=0.5=7.5بعدين نجمع
النتائج التي حصلنا عليها 500+50+7.5=557.5 بعدين نشيل الفاصلة يطلع الناتج النهائي
5575

الطريقة الخامسة والأخيرة كالتالي
مثلا12 ×13إليك الحل :

12 ×
13

خذ الرقم(2) واضربه في(3) وضع أول ناتج : 6نفس الرقم(2) اجمعه مع (3) وضع ثاني ناتح :5
ضع الواحد الأخير : 1
فتصبح النتيجة : 156

فلنجرب مثال آخر :14×12 = ؟
4×2 = 8 وأيضا 4+2=6 . مع الواحد الأخير إذا ً الناتج هو : 168
كما ترى , نحن نأخذ الرقمين من خانة المئات , ونضربهم في بعضهم.. ونأخذ نفس الرقمين من خانة المئات.. ونقوم بجمعهم.. بعد ذلك نضع الواحد لأن مضروب أي رقمين في بعضهم يكون الناتج ثلاثة أرقام ورقمنا الثالث طبعا هو الواحد .

مثال للتثبيت :11×13 = ؟
1×3 = 3 وأيضا 1+3=4 . مع الواحد الأخير فالناتج : 143

مثال أخير :
17× 12 = ؟7×2= 4 وأيضا 7+2(+1)=0 , الواحد الأخير(+1) يكون الناتج : 204
كما رأيتو , في حالة كان هناك ناتج ضرب أو جمع فوق العشرة فنتعامل معها كما نتعامل مع مسائل الجمع ..


مـــع تحــــيات/اريــــج مهـــجع العـــنــزي




الموضوعالأصلي : طرق لحساب المسائل الحسابية // المصدر : منتديات أحلى حكاية //الكاتب: berber


توقيع : berber





إرسال موضوع جديدإرسال مساهمة في موضوع



الــرد الســـريـع
..

خدمآت آلموضوع
 KonuEtiketleri گلمآت دليليه
طرق لحساب المسائل الحسابية , طرق لحساب المسائل الحسابية , طرق لحساب المسائل الحسابية ,طرق لحساب المسائل الحسابية ,طرق لحساب المسائل الحسابية , طرق لحساب المسائل الحسابية
 KonuLinki رآپط آلموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذآ وچدت وصلآت لآتعملفي آلموضوع آو أن آلموضوع [ طرق لحساب المسائل الحسابية ] مخآلف ,, من فضلگ رآسل آلإدآرة من هنآ


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


ََ

مواضيع ذات صلة